Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Navne | Hovedbranche | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: P. Knudsens Gade 1, 2450 København SV (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: P. Knudsens Gade 1, 2450 København SV (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: P. Knudsens Gade 1, 2450 København SV (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordvej 12, 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-10-24 tilføjes Kontaktoplysninger: info@sjeldani.dk (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-10-23 fjernes Kontaktoplysninger: post@byogbolig.com (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2020-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordvej 12, 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2020-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 4, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-29 tilføjes Kontaktoplysninger: post@byogbolig.com (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2020-04-28 fjernes Kontaktoplysninger: tina@advice-adm.dk (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-29 tilføjes Navne: E/F Eskadronsvej 4 (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-28 fjernes Navne: Ejerforeningen Eskadronsvej 4 (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2018-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 4, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2018-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Valdalsvænge 3, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-12 tilføjes Kontaktoplysninger: tina@advice-adm.dk (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2018-02-11 fjernes Kontaktoplysninger: rene@advice-adm.dk (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2015-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valdalsvænge 3, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2015-02-18 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-18 tilføjes Kontaktoplysninger: rene@advice-adm.dk (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2015-02-18 tilføjes Navne: Ejerforeningen Eskadronsvej 4 (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2015-02-18 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2015-02-18)