Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2021-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langgade 20, 2., 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Langgade 20, 2., 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-05-05 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-03 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-05-05 tilføjes Kontaktoplysninger: steen.davidsen@gmail.com (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-03 fjernes Kontaktoplysninger: steen.davidsen@gmail.com (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-05-05 tilføjes Navne: Ejerforeningen Langgade 20 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-03 fjernes Navne: Ejerforeningen Langgade 20 (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-05-05 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-03 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2018-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langgade 20, 2., 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2018-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: steen.davidsen@gmail.com (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2018-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Pandebjergvej 564, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-30 fjernes Kontaktoplysninger: annestenbang@gmail.com (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pandebjergvej 564, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Langgade 20, 2., 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2015-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langgade 20, 2., 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2015-03-25 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2015-03-25 tilføjes Kontaktoplysninger: annestenbang@gmail.com (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2015-03-25 tilføjes Navne: Ejerforeningen Langgade 20 (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2015-03-25 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2021-05-03)