Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-30 tilføjes Legale ejere: Gabriel-Marcel Muresan (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2021-12-30 fjernes Legale ejere: Christian Wolf Olov Johannsen (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 38, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Nytorv 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nytorv 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2018-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Voergårdvej 2, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-07-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-06-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-06-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-25 tilføjes Legale ejere: Christian Wolf Olov Johannsen, STONES ApS, JAMA HOLDING AALBORG ApS, INTELLIGENT MANAGEMENT SOLUTIONS ApS (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2014-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Voergårdvej 2, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2014-09-19 tilføjes Direktion: Jan Michael Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er softwareudvikling samt anden dermed efter generalforsamlingens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-19 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2014-10-16)
Den 2014-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-19 tilføjes Navne: CJKS ApS (offentliggjort 2014-09-25)
Den 2014-09-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2014-09-19 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2014-09-19 tilføjes Stiftere: STONES ApS, JAMA HOLDING AALBORG ApS, INTELLIGENT MANAGEMENT SOLUTIONS ApS, Christian Wolf Olov Johannsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-19 tilføjes Vedtægter: 2014-09-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-09-25)
Den 2014-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)