Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2014-10-15 sletter virksomheden Ejerskaber: REROLL ApS. (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2014-10-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: REROLL ApS. (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele samt anden aktivitet efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-26 tilføjes Navne: MAULITZ ApS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-25 fjernes Navne: MAULITZ IVS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-26 tilføjes Vedtægter: 2021-08-26 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-13 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-09-05 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-08-30 tilføjes Direktion: Steen Maulitz (direktør) (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-08-23 fjernes Direktion: Steen Maulitz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2014-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valnøddevænget 16, 3000 Helsingør (offentliggjort 2014-10-01)
Den 2014-09-22 tilføjes Direktion: Steen Maulitz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele. (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2014-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2014-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 17.000,00 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2014-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 tilføjes Legale ejere: Steen Maulitz (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2014-09-22 tilføjes Navne: MAULITZ IVS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2014-09-22 tilføjes Reelle ejere: Steen Maulitz (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2014-09-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 tilføjes Stiftere: Steen Maulitz (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler som indgås på selskabets vegne af et medlem af direktionen. (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2014-09-22 tilføjes Vedtægter: 2014-09-22 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2014-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2014-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-23)