Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kinavej 26, 2300 København S (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Amager Strandvej 122, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2014-09-29 sletter virksomheden Ejerskaber: RaSi Ejendomme A/S. (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2017-11-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Slow Clap ApS. (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2018-01-22 sletter virksomheden Ejerskaber: CYKELBLYANT ApS. (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-06-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RaSi Ejendomme A/S. (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2021-05-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Wisti og Jern ApS. (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-04-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amager Strandvej 122, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2019-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-02 tilføjes Kontaktoplysninger: RasmusSimonsen@outlook.com (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2014-09-23 tilføjes Direktion: Rasmus Wisti Simonsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med holdingvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-23 tilføjes Legale ejere: Rasmus Wisti Simonsen (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2014-09-23 tilføjes Navne: RASI ApS (offentliggjort 2014-09-24)
Den 2014-09-23 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Wisti Simonsen (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2014-09-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-23 tilføjes Stiftere: Rasmus Wisti Simonsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-23 tilføjes Vedtægter: 2014-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-09-24)
Den 2014-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)