Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rasmus Krogdahl | 28.02.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marc Weinert | 24.09.2014 | 28.02.2022 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marc Weinert | 28.02.2022 | formand |
Rasmus Krogdahl | 22.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Sandra Weinert | 24.09.2014 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marc Weinert | 24.09.2014 | 27.02.2022 | bestyrelse |
Claude Winther Nielsen | 24.09.2014 | 22.11.2021 | bestyrelse |