Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2017-07-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalslandsgade 8, 31. 2., 2300 København S (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-23 (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-25 fjernes Legale ejere: Signar Nielsen (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-25 fjernes Navne: SIGNAR.IT IVS (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-25 fjernes Stiftere: Signar Nielsen (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2016-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2016-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-09-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2016-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-09 fjernes Direktion: Signar Nielsen (direktion) (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2015-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalslandsgade 8, 31. 2., 2300 København S (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2015-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 268, 6., 2300 København S (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2014-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 268, 6., 2300 København S (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2014-09-23 tilføjes Direktion: Signar Nielsen (direktion) (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2014-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor IT branchen, herunder salg, service, udvikling, konsulentvirksomhed og relaterede aktiviteter. (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2014-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2014-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-23 (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2014-09-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2014-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000,00 (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2014-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2014-09-23 tilføjes Legale ejere: Signar Nielsen (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2014-09-23 tilføjes Navne: SIGNAR.IT IVS (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2014-09-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2014-09-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2014-09-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2014-09-23 tilføjes Stiftere: Signar Nielsen (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2014-09-23 tilføjes Tegningsregel: Iværksætterselskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2014-09-23 tilføjes Vedtægter: 2014-09-23 (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2014-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2014-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-09)