Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jakob Normand Poulsen | 01.12.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Knudsen | 22.09.2014 | 01.12.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mads Christian Høj | 09.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Casper Lykke Pedersen | 18.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Normand Poulsen | 18.03.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Normand Poulsen | 07.10.2019 | 17.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Torben Knudsen | 09.10.2014 | 18.03.2022 | formand |
Finn Ewert Christensen | 09.10.2014 | 31.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Tage Johansen | 09.10.2014 | 31.12.2015 | bestyrelsesmedlem |