Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Ejerskaber | Reelle ejere | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-18 fjernes Legale ejere: Jonathan Gauguin Houghton-Larsen, Nicholas Gauguin Houghton-Larsen (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2016-11-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Hviding P/S. (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2016-11-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Kalundborg P/S. (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2016-11-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Copenhagen Hotel Invest ApS. (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2017-12-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mijoni Kalundborg ApS. (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-12-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Mijoni Hviding IVS. (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2017-12-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Rent Kalundborg ApS. (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2019-11-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CN3 Group ApS. (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-11-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Hørsholm Hovedgade 45 ApS. (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2021-01-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Refima CC Investment A/S. (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Copenhagen Hotel Invest ApS. (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-02-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Refima Credit Basis A/S. (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-10-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sincere Aqua ApS. (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-12 tilføjes Legale ejere: Jonathan Gauguin Houghton-Larsen, Nicholas Gauguin Houghton-Larsen (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2019-06-11 fjernes Legale ejere: Jonathan Gauguin Houghton-Larsen, Nicholas Gauguin Houghton-Larsen (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-29 tilføjes Legale ejere: JGHL Holding ApS, Nebula Invest ApS (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2017-09-28 fjernes Legale ejere: Mijoni II ApS (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-07 tilføjes Legale ejere: Mijoni II ApS (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2015-11-19 tilføjes Reelle ejere: Michael Gauguin Houghton-Larsen (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2015-11-17 tilføjes Legale ejere: Jonathan Gauguin Houghton-Larsen, Nicholas Gauguin Houghton-Larsen (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2015-11-16 fjernes Legale ejere: Jonathan Gauguin Houghton-Larsen, Nicholas Gauguin Houghton-Larsen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Legale ejere: Jonathan Gauguin Houghton-Larsen, Nicholas Gauguin Houghton-Larsen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2014-09-24 tilføjes Direktion: Michael Gauguin Houghton-Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-24 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2014-09-24)
Den 2014-09-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-09-24)
Den 2014-09-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-09-24)
Den 2014-09-24 tilføjes Kontaktoplysninger: mhl@rygaardconsulting.dk (offentliggjort 2014-09-24)
Den 2014-09-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rygårds Alle 18, 2900 Hellerup (offentliggjort 2014-09-23)
Den 2014-09-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-18 tilføjes Legale ejere: RYGÅRD CONSULTING ApS (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2014-09-18 tilføjes Navne: MIJONI ApS (offentliggjort 2014-09-23)
Den 2014-09-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-09-18 tilføjes Stiftere: RYGÅRD CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et direktionsmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-18 tilføjes Vedtægter: 2014-09-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-09-23)