Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-08 tilføjes Bestyrelse: René Ringsted (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2022-06-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-03 fjernes Bestyrelse: Henrik Harald Halberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-09-30 fjernes Legale ejere: VITESSE HERNING A/S (offentliggjort 2020-10-03)
Den 2020-07-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kullinggade 31, 2., 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-09-23 tilføjes Bestyrelse: Henrik Harald Halberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-23 tilføjes Direktion: Niels Conrad Højlund Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i partnerselskabet "Stevns Broker P/S" og at udøve enhver virksomhed forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-09-23)
Den 2014-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-23 tilføjes Kontaktoplysninger: hanne@nordane.dk (offentliggjort 2014-09-23)
Den 2014-09-23 tilføjes Legale ejere: VITESSE HERNING A/S, HALBERG PROPERTIES A/S, SKAARUPSUND A/S, STEVNS CHARTER & TOWAGE A/S, Peter Lauritz Holmblad, Steen Lorenz Johan Hansen, Jørgen Schjerning Lundsgaard (offentliggjort 2020-10-03)
Den 2014-09-23 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET STEVNS ApS (offentliggjort 2014-09-23)
Den 2014-09-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-09-23 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-23 tilføjes Stiftere: Niels Conrad Højlund Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-23 tilføjes Vedtægter: 2014-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-09-23)
Den 2014-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)