Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2021-08-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2021-08-02 tilføjes Navne: SHANNON SPORTHORSES ApS (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2021-08-01 fjernes Navne: SHANNON SPORTHORSES IVS (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2021-08-02 tilføjes Vedtægter: 2021-08-02 (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2021-08-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2021-08-01 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2021-04-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-25 tilføjes Kontaktoplysninger: claus@shannonsporthorses.com (offentliggjort 2017-02-25)
Den 2017-02-24 fjernes Kontaktoplysninger: ck@coolsport.dk (offentliggjort 2017-02-25)
Den 2016-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Assendrupvej 13, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Damager Vænge 71, 2670 Greve (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Kontaktoplysninger: ck@coolsport.dk (offentliggjort 2017-02-25)
Den 2016-12-01 tilføjes Direktion: Claus Michael Ketterle (direktør) (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 fjernes Direktion: Boye Gregers Rynord (direktør) (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 tilføjes Hovedbranche: Avl af heste og dyr af hestefamilien (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 tilføjes Legale ejere: SHANNON INVEST HOLDING ApS, CK TRADE HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 fjernes Legale ejere: Rynord Invest statsautoriseret revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 tilføjes Navne: SHANNON SPORTHORSES IVS (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2016-12-01 tilføjes Reelle ejere: Shannon Mejnert Larsen, Claus Michael Ketterle (offentliggjort 2017-11-25)
Den 2016-12-01 tilføjes Vedtægter: 2016-12-01 (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2016-11-30 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-11-30 fjernes Navne: RYNORD ADMINISTRATION IVS (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-10-31 tilføjes Direktion: Boye Gregers Rynord (direktør) (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-10-31 fjernes Direktion: Lene Rynord (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-10-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-31 tilføjes Vedtægter: 2016-10-31 (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-07-01 tilføjes Legale ejere: Rynord Invest statsautoriseret revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-12-31 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-07-01 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-06-30 fjernes Legale ejere: Lene Rynord (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2014-10-23 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2014-10-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-10-27)
Den 2014-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damager Vænge 71, 2670 Greve (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2014-09-07 tilføjes Direktion: Lene Rynord (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med bogføringsassistance overfor mindre virksomheder samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-10-27)
Den 2014-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2014-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-07 tilføjes Legale ejere: Lene Rynord (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2014-09-07 tilføjes Navne: RYNORD ADMINISTRATION IVS (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2014-09-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2014-09-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2014-09-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-07 tilføjes Stiftere: Lene Rynord (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-07 tilføjes Vedtægter: 2014-09-07 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2014-09-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2014-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)