Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Navne | ||||
Vedtægter | Binavne | Bibranche | Direktion | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkevænget 8, 5631 Ebberup (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2022-07-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bruun og Eriksen Ejendomme ApS. (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Prinsevej 39, 5631 Ebberup (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-23 tilføjes Navne: Bruuns Tømrer og Montage ApS (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-22 fjernes Navne: PAMPERIN ApS (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 tilføjes Vedtægter: 2023-02-23 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-22 fjernes Binavne: CB IMPORT ApS, BEDRE INDEKLIMA ApS (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2022-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prinsevej 39, 5631 Ebberup (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2022-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Rybergsvej 39, 5631 Ebberup (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-09-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-01 tilføjes Direktion: Mikkel Bruun Pamperin (direktør) (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-09-01 fjernes Direktion: Dorte Berit Bruun Pamperin (direktør) (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-09-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-01 tilføjes Legale ejere: Mikkel Bruun Pamperin (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-01 fjernes Legale ejere: Dorte Berit Bruun Pamperin (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-01 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Bruun Pamperin (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-01 fjernes Reelle ejere: Dorte Berit Bruun Pamperin (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-08-31 fjernes Bibranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-08-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-04-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at levere produkter til bedre indeklima samt yde freelance tekst og tolkning og markedsførings opgaver (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-13 tilføjes Vedtægter: 2014-10-13 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2014-09-16 tilføjes Bibranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2014-09-16 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2014-09-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-09-22)
Den 2014-09-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-09-22)
Den 2014-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rybergsvej 39, 5631 Ebberup (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2014-09-15 tilføjes Binavne: CB IMPORT ApS, BEDRE INDEKLIMA ApS (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2014-09-15 tilføjes Direktion: Dorte Berit Bruun Pamperin (direktør) (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2014-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2014-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-15 (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2014-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Legale ejere: Dorte Berit Bruun Pamperin (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2014-09-15 tilføjes Navne: PAMPERIN ApS (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2014-09-15 tilføjes Reelle ejere: Dorte Berit Bruun Pamperin (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2014-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Stiftere: Dorte Berit Bruun Pamperin (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-09-19)
Den 2014-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)