Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | Navne | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | xbrl | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-15 tilføjes Bestyrelse: Christine Holten Rosenkilde Løgstrup (formand) (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-15 fjernes Bestyrelse: Karina Louise Vadstrup Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-14 fjernes Bestyrelse: Andreas Rosenkilde Løgstrup (formand) (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-15 tilføjes Direktion: Andreas Rosenkilde Løgstrup (direktør) (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-15 fjernes Direktion: Tobias Vadstrup Thomsen (direktør) (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-15 tilføjes Navne: Andreas Rosenkilde Løgstrup A/S (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-14 fjernes Navne: LØGSTRUP & THOMSEN A/S (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-15 tilføjes Reelle ejere: Andreas Rosenkilde Løgstrup (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-15 fjernes Reelle ejere: Tobias Vadstrup Thomsen (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-14 fjernes Reelle ejere: Andreas Rosenkilde Løgstrup (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-15 tilføjes Vedtægter: 2024-06-15 (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-01 tilføjes Revisor: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-06-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-05-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2018-12-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 8, kl., 3000 Helsingør (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2017-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 26, st. 8., 3000 Helsingør (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2017-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 26, st. 8., 3000 Helsingør (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2017-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 157, 3060 Espergærde (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør. (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-10 tilføjes Bestyrelse: Andreas Rosenkilde Løgstrup (formand) (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2017-07-10 fjernes Bestyrelse: Tobias Vadstrup Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-07-09 fjernes Bestyrelse: Andreas Rosenkilde Løgstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-07-10 tilføjes Direktion: Tobias Vadstrup Thomsen (direktør) (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2017-07-10 fjernes Direktion: Niels Kristian Sonasson Nystrup-Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-07-10 tilføjes Navne: LØGSTRUP & THOMSEN A/S (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2017-07-09 fjernes Navne: LARSEN LØGSTRUP & THOMSEN A/S (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-10 tilføjes Reelle ejere: Andreas Rosenkilde Løgstrup, Tobias Vadstrup Thomsen (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2017-07-10 tilføjes Vedtægter: 2017-07-10 (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2017-03-16 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Mogens Andersen (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-01 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2014-09-29)
Den 2014-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-09-29)
Den 2014-08-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-09-29)
Den 2014-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 157, 3060 Espergærde (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2014-08-07 tilføjes Bestyrelse: Andreas Rosenkilde Løgstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-07 tilføjes Direktion: Niels Kristian Sonasson Nystrup-Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsformidlervirksomhed i Homekæden og enhver i forbindelse hermed stående virksomhed i overensstemmelse med gældende lovgivning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-07 tilføjes Legale ejere: TOAN ApS (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2014-08-07 tilføjes Navne: LARSEN LØGSTRUP & THOMSEN A/S (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2014-08-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-08-07 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Mogens Andersen (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2014-08-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2014-08-07 tilføjes Vedtægter: 2014-08-07 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2014-08-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-09-19)
Den 2014-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)