Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ågerupvej 53, 4390 Vipperød (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-12-03 fjernes Binavne: Cars4us ApS (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-16 (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-12-03 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-12-03 fjernes Legale ejere: CH af 1/10-2019 IVS (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-12-03 fjernes Navne: CA af 1/10-2019 ApS (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-12-03 fjernes Reelle ejere: Claus Winkel (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-12-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-12-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-12-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-12-03 fjernes Stiftere: CH af 1/10-2019 IVS (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-12-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-16 fjernes Direktion: Claus Winkel (direktør) (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2019-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ågerupvej 53, 4390 Vipperød (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2019-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 14, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-07 tilføjes Navne: CA af 1/10-2019 ApS (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2019-10-06 fjernes Navne: Cassiopeia Administration ApS (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-07 tilføjes Vedtægter: 2019-10-07 (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-01 tilføjes Direktion: Claus Winkel (direktør) (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2017-05-01 fjernes Direktion: Allan Glud (direktion) (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-11-26 tilføjes Binavne: Cars4us ApS (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2015-11-20 tilføjes Navne: Cassiopeia Administration ApS (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2015-11-19 fjernes Navne: CARS4US ApS (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-11-20 tilføjes Vedtægter: 2015-11-20 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2014-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 14, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2014-09-16 tilføjes Direktion: Allan Glud (direktion) (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2014-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er leasing af biler samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2014-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2014-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-16 (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2014-09-16 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2014-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2014-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2014-09-16 tilføjes Legale ejere: CH af 1/10-2019 IVS (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2014-09-16 tilføjes Navne: CARS4US ApS (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2014-09-16 tilføjes Reelle ejere: Claus Winkel (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2014-09-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2014-09-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2014-09-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2014-09-16 tilføjes Stiftere: CH af 1/10-2019 IVS (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2014-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2014-09-16 tilføjes Vedtægter: 2014-09-16 (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2014-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2014-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-16)