Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Navne | Revisor | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 tilføjes Bestyrelse: Henry Juul Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 fjernes Bestyrelse: Karin Kristiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristine Nielsens Gade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-29 tilføjes Bestyrelse: Karin Kristiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2022-04-29 fjernes Bestyrelse: Hans Peter Vestergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2021-05-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-05-15 tilføjes Bestyrelse: Hans Peter Vestergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2018-05-15 fjernes Bestyrelse: Peter Krogsgaard Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-13 tilføjes Legale ejere: Christian Nagstrup (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2016-12-12 fjernes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-13 fjernes Reelle ejere: Christian Nagstrup (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2016-04-01 tilføjes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2016-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 1, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2015-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 1, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2015-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsgade 1, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-03-17 tilføjes Bestyrelse: Peter Krogsgaard Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2015-03-17 fjernes Bestyrelse: Anders Marcus (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-16 fjernes Bestyrelse: Peter Krogsgaard Jørgensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-17 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Nielsen, Christian Nagstrup (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2015-03-17 fjernes Reelle ejere: Bjarne Nielsen (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2014-12-08 tilføjes Legale ejere: Anders Kirkegård Kortbæk (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2014-11-28 tilføjes Legale ejere: Bjarne Nielsen (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2014-11-27 tilføjes Legale ejere: Jens Landkilde Otto (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2014-11-25 tilføjes Legale ejere: Jesper Bo Leth Espensen, Johnny Aaberg (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2014-11-24 tilføjes Legale ejere: Karin Kristiansen (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2014-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte af eje og drive solcellepark i Frankrig. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-24 tilføjes Navne: K/S OBTON SOLENERGI FORCE (offentliggjort 2014-12-27)
Den 2014-11-23 fjernes Navne: K/S OBTON SOLENERGI HARPE (offentliggjort 2014-12-27)
Den 2014-11-24 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-24 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-24 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med bestyrelsens formand, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-24 tilføjes Vedtægter: 2014-11-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsgade 1, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2014-07-04 tilføjes Bestyrelse: Peter Krogsgaard Jørgensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-04 tilføjes Direktion: Anders Marcus (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2014-07-04 tilføjes Interessenter: OBTON SOLENERGI FORCE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2014-09-18)
Den 2014-07-04 tilføjes Navne: K/S OBTON SOLENERGI HARPE (offentliggjort 2014-12-27)
Den 2014-07-04 tilføjes Reelle ejere: Anders Marcus, Peter Krogsgaard Jørgensen (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2014-07-04 fjernes Reelle ejere: Anders Marcus, Peter Krogsgaard Jørgensen (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2014-07-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-07-04 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2014-09-18)
Den 2014-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)