Sektion (alle) | |||||||
Navne | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Interessenter | Virksomhedsform |
Den 2022-02-28 tilføjes Navne: Lindholm Ledelseskonsulent (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-27 fjernes Navne: Lindholm v/Jacob Lindholm (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-09 tilføjes Navne: Lindholm v/Jacob Lindholm (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-08 fjernes Navne: mInd U (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Hammekenip Aqqutaa 46, 3900 Nuuk (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: c/o Niels Hammekenip aqqutaa 46, 3900 Nuuk (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: c/o Niels Hammekenip aqqutaa 46, 3900 Nuuk (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: c/o Seernaq 1, 3905 Nuussuaq (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-02-09 tilføjes Hjemmeside: www.lindholm.gl (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-02-09 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-02-08 fjernes Hovedbranche: Alment praktiserende læger (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-02-09 tilføjes Kontaktoplysninger: jacob@lindholm.gl (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-02-08 fjernes Kontaktoplysninger: post@jacoblindholm.dk (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2015-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: c/o Seernaq 1, 3905 Nuussuaq (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2015-04-26 tilføjes Hovedbranche: Alment praktiserende læger (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2015-04-26 tilføjes Interessenter: Jacob Lindholm (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2015-04-26 tilføjes Kontaktoplysninger: post@jacoblindholm.dk (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2015-04-26 tilføjes Navne: mInd U (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2015-04-26 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2018-01-02)