Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 73, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-22 (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-16 fjernes Navne: MUST CPH IVS (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-16 fjernes Stiftere: Peter Alexander Cerro Rantzau Hunderup, Nadia Rantzau Hunderup (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-08-17 fjernes Direktion: Nadia Rantzau Hunderup (direktion) (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2014-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 73, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2014-08-22 tilføjes Direktion: Nadia Rantzau Hunderup (direktion) (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2014-08-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2014-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2014-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-22 (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2014-08-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2014-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2014-08-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2014-08-22 tilføjes Navne: MUST CPH IVS (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2014-08-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2014-08-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2014-08-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2014-08-22 tilføjes Stiftere: Peter Alexander Cerro Rantzau Hunderup, Nadia Rantzau Hunderup (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2014-08-22 tilføjes Tegningsregel: Iværksætterselskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2014-08-22 tilføjes Vedtægter: 2014-08-22 (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2014-08-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2014-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-17)