Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Dantes Plads 1, 4. th., 1556 København V (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-29 fjernes Binavne: STREETSTICKS ApS (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-17 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-29 fjernes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-29 fjernes Kontaktoplysninger: streetsticks@gmail.com (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-29 fjernes Navne: JNA GRUPPEN ApS (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-29 fjernes Stiftere: TEAM ONE HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2016-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2016-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-10-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2016-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2016-08-10 fjernes Direktion: Niclas Rützou Albæk (direktion) (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2014-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dantes Plads 1, 4. th., 1556 København V (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2014-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 38, 1263 København K (offentliggjort 2014-12-07)
Den 2014-12-07 tilføjes Kontaktoplysninger: streetsticks@gmail.com (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2014-11-11 fjernes Direktion: Jasmin Strøm Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 38, 1263 København K (offentliggjort 2014-12-07)
Den 2014-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 2, 1165 København K (offentliggjort 2014-10-22)
Den 2014-10-01 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2014-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2014-09-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2014-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 2, 1165 København K (offentliggjort 2014-10-22)
Den 2014-09-17 tilføjes Binavne: STREETSTICKS ApS (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2014-09-17 tilføjes Direktion: Jasmin Strøm Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af take-away restaurant. (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2014-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2014-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-17 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2014-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2014-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2014-09-17 tilføjes Navne: JNA GRUPPEN ApS (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2014-09-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2014-09-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2014-09-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2014-09-17 tilføjes Stiftere: TEAM ONE HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2014-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2014-09-17 tilføjes Vedtægter: 2014-09-17 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2014-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2014-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-10)