Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2022-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Havnepromenade 11, 5. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Buntmagervej 33, 9300 Sæby (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 tilføjes Kontaktoplysninger: pgs@broenoggroenborg.dk (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-17 fjernes Kontaktoplysninger: ha@the-board.dk (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2020-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buntmagervej 33, 9300 Sæby (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2020-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredegade 2, 2. sal., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredegade 2, 2. sal., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 tilføjes Kontaktoplysninger: ha@the-board.dk (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2020-04-13 fjernes Kontaktoplysninger: kja@nybolig.dk (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-07 tilføjes Kontaktoplysninger: kja@nybolig.dk (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-07 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-07 tilføjes Navne: DSV VL8 (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2019-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredegade 2, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 fjernes Kontaktoplysninger: kja@nybolig.dk (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 fjernes Navne: DSV VL8 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2014-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredegade 2, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2014-11-06 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2014-11-06 tilføjes Kontaktoplysninger: kja@nybolig.dk (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2014-11-06 tilføjes Navne: DSV VL8 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2014-11-06 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-11-08)