Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Kronborg | 01.01.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Aabye | 01.01.2017 | 30.04.2023 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Rikard Jørgensen | 14.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Føns Lomholt | 04.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Robert Stuhr | 20.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kresten Fjord Nielsen | 10.09.2019 | formand |
Jørgen Søe | 15.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Kronborg | 01.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Karina Storgaard Frederiksen | 01.01.2017 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karen Kraft | 14.09.2021 | 31.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Steven Logan Berg-Munch | 15.09.2020 | 31.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ellen Castberg | 15.03.2017 | 20.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Aabye | 01.01.2017 | 04.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jacqueline Ann Mathiassen | 01.01.2017 | 27.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Steen Refstrup Mulbjerg | 01.01.2017 | 10.09.2019 | formand |