Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jan Birkemose(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jan Birkemose | 03.09.2010 | H.C. Ørsteds Vej 20, 1879 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Medietrends.dk | 36138556 | Aktiv | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
29.04.2017 | 0,00 (km) | H.C. Ørsteds Vej 20, 1879 Frederiksberg C | H.C. Ørsteds Vej 20, 1879 Frederiksberg C |
Medietrends.dk. |
Sidst opdateret den 01.05.2017 og angivet som gældende fra 29.04.2017 (2714 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
MEDIETEK HOLDING ApS | 29225923 |
MEDIETEKNIK V/FLEMMING PEDERSEN | 13342741 |
MEDIETEKST DANMARK ApS | 34491836 |
Medietjenesten ApS | 32938167 |
Medietrends.dk | 36138556 |
medieundervisning.dk v/A Gootlieb | 31953251 |
Medieval Histories ApS | 29934215 |
MEDIEVIRKSOMHEDEN VEJVISEREN ApS | 28521618 |
Medievirksomhed Jørgen Vang | 14499482 |
Medievirksomhed v/VilasHJensen | 39595524 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Birkemose(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jan Birkemose(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |