Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Vedtægter |
Den 2018-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Palleshøje 130, 8800 Viborg (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2018-04-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-19 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-19 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-19 fjernes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET VÆLDGAARD ApS (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-19 fjernes Kontaktoplysninger: hhornbaek@deloitte.dk (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-19 fjernes Legale ejere: JL4-DEVELOPMENT ApS, VÆLDGAARD ApS (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-19 fjernes Navne: K/S DAGLIGVARER HIRTSHALS (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-19 fjernes Reelle ejere: Jan Lyskjær, Knud Vældgaard Kristensen (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-04-19 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2017-11-06 fjernes Bestyrelse: Svend Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-06 fjernes Direktion: Jan Lyskjær (direktion) (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Palleshøje 130, 8800 Viborg (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2015-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyvelgårdvej 5, 9600 Aars (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-11-19 tilføjes Bestyrelse: Svend Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2014-11-19 tilføjes Direktion: Jan Lyskjær (direktion) (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2014-11-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er udvikling og videresalg af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2014-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2014-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-19 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2014-11-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2014-11-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2014-11-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2014-11-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2014-11-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2014-11-19 tilføjes Vedtægter: 2014-11-19 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2014-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2014-11-19 fjernes Interessenter: Knud Vældgaard Kristensen, Jan Lyskjær (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2014-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyvelgårdvej 5, 9600 Aars (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2014-08-26 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2014-08-26 tilføjes Interessenter: Knud Vældgaard Kristensen, KOMPLEMENTARSELSKABET VÆLDGAARD ApS, Jan Lyskjær (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2014-08-26 tilføjes Kontaktoplysninger: hhornbaek@deloitte.dk (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2014-08-26 tilføjes Legale ejere: JL4-DEVELOPMENT ApS, VÆLDGAARD ApS (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2014-08-26 tilføjes Navne: K/S DAGLIGVARER HIRTSHALS (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2014-08-26 tilføjes Reelle ejere: Jan Lyskjær, Knud Vældgaard Kristensen (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2014-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2018-04-19)