Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Bibranche | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Virksomhedsform | Navne | ||||
Årsbeskæftigelse |
Den 2020-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kasernevej 8-10, 8800 Viborg (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-30 fjernes Bibranche: Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-30 fjernes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-30 fjernes Interessenter: Carla Sofia Marreiros Louro, Bernardo Pinto Bordeira (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-30 fjernes Kontaktoplysninger: studio@dupondi.dk (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-30 fjernes Reelle ejere: Carla Sofia Marreiros Louro, Bernardo Pinto Bordeira (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-30 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-08 tilføjes Navne: CB Produktion i/s (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-07 fjernes Navne: Dupondi I/S (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kasernevej 8-10, 8800 Viborg (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2014-10-15 tilføjes Bibranche: Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2014-10-15 tilføjes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2014-10-15 tilføjes Interessenter: Carla Sofia Marreiros Louro, Bernardo Pinto Bordeira (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2014-10-15 tilføjes Kontaktoplysninger: studio@dupondi.dk (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2014-10-15 tilføjes Navne: Dupondi I/S (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2014-10-15 tilføjes Reelle ejere: Carla Sofia Marreiros Louro, Bernardo Pinto Bordeira (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2014-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2020-09-09)