Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mike Zeuch Poulsen(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Leo Blichfeldt Ørsnes(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anders Rehhoff Kaliszan(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Leo Blichfeldt Ørsnes | 01.11.2018 | Enghave Plads 15, 1670 København V |
Mike Zeuch Poulsen | 08.11.2019 | Møntmestervej 14D, 2400 København NV |
Anders Rehhoff Kaliszan | 01.06.2020 | Ryesgade 96, 2100 København Ø |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 03.05.2021 og angivet som gældende fra 01.10.2014 (2406 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Generationsskifter | 38911791 |
GENERATIONSSKIFTE RÅDGIVNING ApS | 32771874 |
GENERATIONSSKIFTESELSKABET THYBORØN-THORSMINDE A/S | 34218021 |
Generation Verdensborger | 40100873 |
Generation Z I/S | 36105542 |
Generator Agro ApS | 39820196 |
GENERATOR CONSULTING ApS | 33598149 |
GENERATOR COPENHAGEN A/S | 32778097 |
Generator Film v/Kim Andersen | 25910141 |
Generator Holding A/S | 39692473 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mike Zeuch Poulsen(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Leo Blichfeldt Ørsnes(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Anders Rehhoff Kaliszan(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mike Zeuch Poulsen(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 1 |
Leo Blichfeldt Ørsnes(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 1 |
Anders Rehhoff Kaliszan(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 6 | 3 |
Pct. | 0 % | 0 % | 67 % | 33 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |