Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Virksomhedsform |
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bævervej 11, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Svenstrup Skolevej 3, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svenstrup Skolevej 3, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2015-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Interessenter: Frede Nørgaard Jensen (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: post@revisorpreben.dk (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Navne: Frede Nørgaard (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 15 (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Svenstrup Skolevej 3, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-09-30 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-09-30 fjernes Kontaktoplysninger: post@revisorpreben.dk (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-09-30 fjernes Navne: Frede Nørgaard Jensen (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-09-30 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-09-29 fjernes Interessenter: Frede Nørgaard Jensen (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2014-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svenstrup Skolevej 3, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Interessenter: Frede Nørgaard Jensen (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2014-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: post@revisorpreben.dk (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Navne: Frede Nørgaard Jensen (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2015-12-09)