Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Direktion | Kapital | ||||
Hjemmeside | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-11-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skelbækgade 4, 3. th., 1717 København V (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-11-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2022-11-29 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 tilføjes Legale ejere: BUSINESS DEVELOPMENT ApS, JKÅ HOLDING ApS (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2020-07-01 fjernes Legale ejere: VENTURE 83 ApS (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2020-07-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Frank Poulsen, Jonas Kej Åradsson (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2020-07-01 fjernes Reelle ejere: Tobias Grønlund (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2020-06-30 fjernes Legale ejere: BUSINESS DEVELOPMENT ApS, JKÅ HOLDING ApS (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2020-06-30 fjernes Reelle ejere: Martin Frank Poulsen (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-29 tilføjes Vedtægter: 2019-03-29 (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2018-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 19, 1., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-31 fjernes Direktion: Tobias Grønlund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-23 tilføjes Legale ejere: BUSINESS DEVELOPMENT ApS, JKÅ HOLDING ApS, VENTURE 83 ApS (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2017-11-22 fjernes Legale ejere: VENTURE 83 ApS, BUSINESS DEVELOPMENT ApS, JKÅ HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-26)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 19, 1., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 57, 4. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-01 tilføjes Direktion: Jonas Kej Åradsson (direktør) (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 52.500,00 (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-05-01 tilføjes Legale ejere: VENTURE 83 ApS, BUSINESS DEVELOPMENT ApS, JKÅ HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-26)
Den 2017-05-01 tilføjes Vedtægter: 2017-05-01 (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-30 fjernes Legale ejere: VENTURE 83 ApS, BUSINESS DEVELOPMENT ApS (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 57, 4. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2016-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Randersgade 4, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2016-03-27 tilføjes Hjemmeside: www.driversnote.dk (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2014-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersgade 4, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-03-27)
Den 2014-09-16 tilføjes Direktion: Tobias Grønlund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-16 tilføjes Formål: Selskabet har til formål at beskæftige sig med udvikling og salg af software og services til udarbejdelse af kørselsregnskab, flådestyring og lignende. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-16 tilføjes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2014-09-17)
Den 2014-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2014-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-16 tilføjes Kontaktoplysninger: info@driversnote.com (offentliggjort 2014-09-17)
Den 2014-09-16 tilføjes Legale ejere: VENTURE 83 ApS, BUSINESS DEVELOPMENT ApS (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2014-09-16 tilføjes Navne: DRIVERSNOTE ApS (offentliggjort 2014-09-16)
Den 2014-09-16 tilføjes Reelle ejere: Martin Frank Poulsen, Tobias Grønlund (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2014-09-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2014-09-16 tilføjes Stiftere: VENTURE 83 ApS, BUSINESS DEVELOPMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-16 tilføjes Vedtægter: 2014-09-16 (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2014-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-09-16)
Den 2014-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)