Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Vedtægter | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Binavne | Navne | Formål | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 fjernes Bestyrelse: Kjetil Kollstad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-01 tilføjes Bestyrelse: Kjetil Kollstad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-01 tilføjes Direktion: Ole Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-10-31 fjernes Direktion: Mikael Raunkjær (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-03-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sivlandvænget 27, st., 5260 Odense S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Centervej 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-05 tilføjes Direktion: Mikael Raunkjær (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-05 fjernes Direktion: Dorte Frank Lund (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Centervej 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2018-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgerdiget 11, 2730 Herlev (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-15 tilføjes Vedtægter: 2017-11-15 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-29 tilføjes Hjemmeside: http://www.timik.dk/ (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2017-03-28 fjernes Hjemmeside: http://www.verivita.dk/ (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2017-03-29 tilføjes Kontaktoplysninger: info@timik.dk (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2017-03-28 fjernes Kontaktoplysninger: support@verivita.dk (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2017-03-26 tilføjes Binavne: VeriVita ApS (offentliggjort 2017-03-26)
Den 2017-03-17 tilføjes Navne: Timik ApS (offentliggjort 2017-03-26)
Den 2017-03-16 fjernes Navne: VERIVITA ApS (offentliggjort 2017-03-26)
Den 2017-03-17 tilføjes Vedtægter: 2017-03-17 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-01 tilføjes Direktion: Dorte Frank Lund (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgerdiget 11, 2730 Herlev (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2015-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København S (offentliggjort 2015-12-27)
Den 2015-12-27 tilføjes Hjemmeside: http://www.verivita.dk/ (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2015-12-27 tilføjes Kontaktoplysninger: support@verivita.dk (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Direktion: Helle Behrndtz Jensen (direktør) (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2015-04-30 fjernes Direktion: Sander Buchenskjoll Bille (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 fjernes Bestyrelse: Sander Buchenskjoll Bille (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-11 tilføjes Bestyrelse: Sander Buchenskjoll Bille (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-11 tilføjes Direktion: Sander Buchenskjoll Bille (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-11 fjernes Direktion: Stein Alfred Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med medicinsk udstyr og medicinalprodukter, at investe-re i andre selskaber, som arbejder med medicinsk udstyr og medicinal-produkter, samt aktiviteter, som efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-11 tilføjes Vedtægter: 2015-02-11 (offentliggjort 2017-03-26)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-09-15 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (offentliggjort 2014-09-24)
Den 2014-09-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-09-24)
Den 2014-09-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-09-24)
Den 2014-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København S (offentliggjort 2015-12-27)
Den 2014-09-10 tilføjes Direktion: Stein Alfred Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-10 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-09-10 tilføjes Legale ejere: Timik Group AB (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2014-09-10 tilføjes Navne: VERIVITA ApS (offentliggjort 2017-03-26)
Den 2014-09-10 tilføjes Reelle ejere: Stein Alfred Jacobsen (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2014-09-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-09-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-09-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2014-09-10 tilføjes Stiftere: HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-09-15)
Den 2014-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)