Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København K (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-06-18 fjernes Direktion: Christian Emborg (direktør) (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-04 (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-06-18 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-06-18 fjernes Legale ejere: CEmborg Holding ApS (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-06-18 fjernes Navne: CE HOLSTEINBORGVEJ ApS (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-06-18 fjernes Reelle ejere: Christian Emborg (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-06-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-06-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-06-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-06-18 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-06-18 fjernes Stiftere: CEmborg Holding ApS (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-06-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-05-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2018-03-08 tilføjes Vedtægter: 2018-03-08 (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2017-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København K (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2017-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København K (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København K (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2014-09-04 tilføjes Direktion: Christian Emborg (direktør) (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2014-09-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive landbrugsvirksomhed og andet dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2014-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2014-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-04 (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2014-09-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2014-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2014-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2014-09-04 tilføjes Legale ejere: CEmborg Holding ApS (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2014-09-04 tilføjes Navne: CE HOLSTEINBORGVEJ ApS (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2014-09-04 tilføjes Reelle ejere: Christian Emborg (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2014-09-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2014-09-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2014-09-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2014-09-04 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2014-09-04 tilføjes Stiftere: CEmborg Holding ApS (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2014-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. Selskabet kan ikke tegne uden om landmanden. (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2014-09-04 tilføjes Vedtægter: 2014-09-04 (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2014-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2014-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-23)