Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Funder Trindkær 108, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-04-10)
Den 2023-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Grøndalsgårdvej 14, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-04-10)
Den 2023-04-10 fjernes Kontaktoplysninger: mail@jfsl.dk (offentliggjort 2023-04-10)
Den 2014-09-17 sletter virksomheden Ejerskaber: ENERGYCODES.DK ApS. (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2018-05-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Strokkur ApS. (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-26)
Den 2019-06-30 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2019-12-26)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2019-12-26)
Den 2016-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2014-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grøndalsgårdvej 14, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-04-10)
Den 2014-09-15 tilføjes Direktion: Johan Fosgerau Stærk Laursen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2014-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@jfsl.dk (offentliggjort 2023-04-10)
Den 2014-09-15 tilføjes Legale ejere: Johan Fosgerau Stærk Laursen (offentliggjort 2015-01-08)
Den 2014-09-15 tilføjes Navne: JFSL HOLDING ApS (offentliggjort 2014-09-15)
Den 2014-09-15 tilføjes Reelle ejere: Johan Fosgerau Stærk Laursen (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2014-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Stiftere: Johan Fosgerau Stærk Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Vedtægter: 2014-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-09-15)
Den 2014-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)