Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Bibranche | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 tilføjes Bestyrelse: Jim Frandsen (formand) (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-01 tilføjes Direktion: Jim Frandsen (direktør) (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-08-31 fjernes Bestyrelse: Jim Frandsen (formand) (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-08-20 tilføjes Bestyrelse: Jim Frandsen (formand) (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-08-20 fjernes Bestyrelse: Sebastian Schaeffer (formand) (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-19 fjernes Bestyrelse: Jim Frandsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-31 fjernes Direktion: Sebastian Schaeffer (direktør) (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-05-20 tilføjes Bestyrelse: Anita Elisabeth Björnström (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-05-20 fjernes Bestyrelse: Troels Bojesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-29 tilføjes Bestyrelse: Troels Bojesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirsten Walthers Vej 8, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirsten Walthers Vej 8, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirsten Walthers Vej 8, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Nikolaj Vej 8, 4., 1953 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-29 tilføjes Direktion: Sebastian Schaeffer (direktør) (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2018-10-29 fjernes Direktion: Witte van Cappellen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-31 fjernes Bibranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2017-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-12-28 tilføjes Vedtægter: 2015-12-28 (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-01 tilføjes Bibranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2014-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Nikolaj Vej 8, 4., 1953 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2014-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 1, 1610 København V (offentliggjort 2014-12-17)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 1, 1610 København V (offentliggjort 2014-12-17)
Den 2014-09-15 tilføjes Direktion: Witte van Cappellen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed gennem handel og markedsføring af fødevarer, børnemad og -ernæring, glutenfri produkter og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2014-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Legale ejere: Semper AB (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Navne: SEMPER DANMARK ApS (offentliggjort 2014-09-15)
Den 2014-09-15 tilføjes Reelle ejere: Arend Heinrich Rudolf Oetker (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2014-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-09-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Stiftere: Thomas Korfix Gjøl-Trønning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 tilføjes Vedtægter: 2014-09-15 (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2014-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-09-15)
Den 2014-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)