Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | Dekret | Direktion | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejledalen 108, 2635 Ishøj (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-03 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-11-28 fjernes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-11-28 fjernes Kontaktoplysninger: wiuff@ishoejby.dk (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-11-28 fjernes Legale ejere: Michael Anker Wiuff Pedersen (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-11-28 fjernes Navne: WIUFF ApS (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-11-28 fjernes Reelle ejere: Michael Anker Wiuff Pedersen (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-11-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-11-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-11-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-11-28 fjernes Stiftere: Michael Anker Wiuff Pedersen (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-11-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-10-25 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-05-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-05-22 Statstidende Dekret
Den 2019-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 fjernes Direktion: Michael Anker Wiuff Pedersen (direktion) (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2017-12-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejledalen 108, 2635 Ishøj (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2014-09-03 tilføjes Direktion: Michael Anker Wiuff Pedersen (direktion) (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2014-09-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med catering og aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2014-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2014-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-03 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2014-09-03 tilføjes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2014-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2014-09-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2014-09-03 tilføjes Kontaktoplysninger: wiuff@ishoejby.dk (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2014-09-03 tilføjes Legale ejere: Michael Anker Wiuff Pedersen (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2014-09-03 tilføjes Navne: WIUFF ApS (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2014-09-03 tilføjes Reelle ejere: Michael Anker Wiuff Pedersen (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2014-09-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2014-09-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2014-09-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2014-09-03 tilføjes Stiftere: Michael Anker Wiuff Pedersen (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2014-09-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2014-09-03 tilføjes Vedtægter: 2014-09-03 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2014-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2014-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-02)