Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Daniel Såby Vedsmand | 26.08.2014 | |
Lasse Street Jarlstrøm | 26.08.2014 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Lasse Street Jarlstrøm | 12.01.2017 | 16.07.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Daniel Såby Vedsmand | 18.09.2014 | 11.01.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Lasse Street Jarlstrøm | 18.09.2014 | 11.01.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |