Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Kanstrup Christensen | 22.01.2021 | formand |
Jørgen Klink Skov | 19.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Aviaja Borup Lynggaard | 01.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helle Margrethe Myrthue | 19.09.2019 | 01.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Heidi Nørgaard Jensen | 07.02.2018 | 19.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Peter Ladefoged | 01.06.2015 | 22.01.2021 | formand |
Thomas Kanstrup Christensen | 01.06.2015 | 21.01.2021 | bestyrelsesmedlem |