Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-02)
Den 2020-05-01 tilføjes Revisor: HARBOE CONSULT ApS - GODKENDT REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2020-05-02)
Den 2014-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TRY MEDICS ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2020-05-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-02)
Den 2019-05-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-11-03 tilføjes Legale ejere: Oliver Andersen (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2014-11-03 tilføjes Reelle ejere: Oliver Andersen (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2014-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norgesvej 6, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2014-09-19)
Den 2014-09-09 tilføjes Direktion: Oliver Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelses skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2014-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 tilføjes Navne: OLIGATER HOLDING IVS (offentliggjort 2014-09-19)
Den 2014-09-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-02)
Den 2014-09-09 tilføjes Stiftere: Oliver Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 tilføjes Vedtægter: 2014-09-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)