Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Hvidhvask | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Vedtægter | Kapital | Navne | ||||
Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-15 tilføjes Direktion: Casper Palm Gyrsting (direktør) (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2014-09-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Lyngby 27.02.16 ApS. (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2021-10-11 tilføjes Legale ejere: Casper Palm Gyrsting (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-11 fjernes Legale ejere: Annelise Gyrsting (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-11 tilføjes Reelle ejere: Casper Palm Gyrsting (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-11 fjernes Reelle ejere: Annelise Gyrsting (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjælsøvej 48, 3460 Birkerød (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sjælsøvej 48, 3460 Birkerød (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive 3 aktiviteter; Consulting under brand navnet ALOMENTOR Consulting, handel med vin under brand navnet G & P Wine samt handel med sportsudstyr under brand navnet Effectus 4 Sports. (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-10-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-26 tilføjes Bibranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-09-26 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-09-26 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-09-25 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-09-26 tilføjes Vedtægter: 2016-09-26 (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-09-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-08 tilføjes Navne: GYRSTING HOLDING APS (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-07 fjernes Navne: GYRSTING HOLDING IVS (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-08 tilføjes Vedtægter: 2016-01-08 (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-01-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2014-10-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2014-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-02-26)
Den 2014-09-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-02-26)
Den 2014-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjælsøvej 48, 3460 Birkerød (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2014-09-08 tilføjes Direktion: Annelise Gyrsting (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med vin og fødevarer, samt investering i værdipapirer og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2014-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-04-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-08 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2014-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-09-08 tilføjes Legale ejere: Annelise Gyrsting (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2014-09-08 tilføjes Navne: GYRSTING HOLDING IVS (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2014-09-08 tilføjes Reelle ejere: Annelise Gyrsting (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2014-09-08 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-09-08 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-09-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-09-08 tilføjes Stiftere: Annelise Gyrsting (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-09-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionens medlemmer hver for sig eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-09-08 tilføjes Vedtægter: 2014-09-08 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2014-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2014-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)