Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | IndkaldelseTilFordringsproevelse | Direktion | Dekret | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederik Bangsvej 13, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-01 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-12-06 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-12-06 fjernes Kontaktoplysninger: kddordplader@hotmail.com (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-12-06 fjernes Legale ejere: Kim Dahl Larsen (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-12-06 fjernes Navne: KD BETON OG TERRASSEBORDPLADER IVS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-12-06 fjernes Reelle ejere: Kim Dahl Larsen (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-12-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-12-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-12-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-12-06 fjernes Stiftere: Kirsten Larsen (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-12-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-11-19 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-08-29 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2019-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-13)
Den 2019-04-10 fjernes Direktion: Kim Dahl Larsen (direktion) (offentliggjort 2019-04-13)
Den 2019-04-12 Statstidende Dekret
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-24 tilføjes Legale ejere: Kim Dahl Larsen (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-01-24 fjernes Legale ejere: Kirsten Larsen (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-07-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-01 tilføjes Reelle ejere: Kim Dahl Larsen (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 fjernes Direktion: Kirsten Larsen (direktion) (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederik Bangsvej 13, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2018-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Granskovvej 15, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2018-01-02 tilføjes Kontaktoplysninger: kddordplader@hotmail.com (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granskovvej 15, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2014-09-01 tilføjes Direktion: Kirsten Larsen (direktion) (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2014-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikle, fremstilling og afsætning af bordplader og øvrige betonarbejde samt øvrige beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2014-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2014-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-01 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2014-09-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2014-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2014-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2014-09-01 tilføjes Legale ejere: Kirsten Larsen (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2014-09-01 tilføjes Navne: KD BETON OG TERRASSEBORDPLADER IVS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2014-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2014-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2014-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2014-09-01 tilføjes Stiftere: Kirsten Larsen (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2014-09-01 tilføjes Tegningsregel: Iværksætterselskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-04-13)
Den 2014-09-01 tilføjes Vedtægter: 2014-09-01 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2014-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2014-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-13)