Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglevænget 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovparken 7, 9440 Aabybro (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2014-10-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NOWACO INVEST 2014 ApS. (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2021-05-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovparken 7, 9440 Aabybro (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2018-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovparken 7, 9440 Aabybro (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovparken 7, 9440 Aabybro (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovparken 7, 9440 Aabybro (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovparken 7, 9440 Aabybro (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2016-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovparken 7, 9440 Aabybro (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovparken 7, 9440 Aabybro (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2014-09-10 tilføjes Direktion: Mikkel Egelund Hanghøj (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 tilføjes Legale ejere: Mikkel Egelund Hanghøj (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2014-09-10 tilføjes Navne: HANGHOJ INVEST ApS (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2014-09-10 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Egelund Hanghøj (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2014-09-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 tilføjes Stiftere: Mikkel Egelund Hanghøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 tilføjes Vedtægter: 2014-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2014-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)