Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gersonsvej 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-04-30 fjernes Bestyrelse: Robert Papp (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-04-30 fjernes Direktion: Jürgen Alexander (direktør) (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-02 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-04-30 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-04-30 fjernes Legale ejere: CIPP TECHNOLOGY HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-04-30 fjernes Navne: iMPREG Americas ApS (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-04-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-04-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-04-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-04-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-04-30 fjernes Stiftere: I.B-L HANDEL ApS (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-04-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-02-04 tilføjes Bestyrelse: Peter Asboe (formand) (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-02-03 fjernes Bestyrelse: Ivan Bjerg-Larsen (formand) (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-02-04 tilføjes Direktion: Ivan Bjerg-Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-02-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en af selskabets direktører i forening med bestyrelsesformanden. (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-02-04 tilføjes Vedtægter: 2016-02-04 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-01-28 tilføjes Bestyrelse: Robert Papp (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-01-28 fjernes Bestyrelse: Jesper Bjerg-Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-01-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2015-09-04 tilføjes Bestyrelse: Jesper Bjerg-Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2015-09-04 tilføjes Direktion: Jürgen Alexander (direktør) (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2015-09-04 fjernes Direktion: Ivan Bjerg-Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2015-09-04 tilføjes Navne: iMPREG Americas ApS (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2015-09-03 fjernes Navne: INVESTMENTS US ApS (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2015-09-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af bestyrelsens formand eller af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2015-09-04 tilføjes Vedtægter: 2015-09-04 (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2015-06-30 tilføjes Legale ejere: CIPP TECHNOLOGY HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2015-06-29 fjernes Legale ejere: I.B-L HANDEL ApS (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2014-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gersonsvej 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2014-09-02 tilføjes Direktion: Ivan Bjerg-Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2014-09-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed i USA. (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2014-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2014-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-02 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2014-09-02 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2014-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2014-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2014-09-02 tilføjes Legale ejere: I.B-L HANDEL ApS (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2014-09-02 tilføjes Navne: INVESTMENTS US ApS (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2014-09-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2014-09-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2014-09-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2014-09-02 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2014-09-02 tilføjes Stiftere: I.B-L HANDEL ApS (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2014-09-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2014-09-02 tilføjes Vedtægter: 2014-09-02 (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2014-09-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2014-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-22)