Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Virksomhedsstatus | Binavne | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-06-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øverødvej 33, 2840 Holte (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Øverødvej 33, 2840 Holte (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-03-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øverødvej 33, 2840 Holte (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2016-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Øverødvej 33, 2840 Holte (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2014-10-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2014-09-08)
Den 2014-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-09-08)
Den 2014-09-01 tilføjes Direktion: Jens Peter Hoff-Lund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jens.hoff-lund@mail.dk (offentliggjort 2014-09-08)
Den 2014-09-01 tilføjes Legale ejere: Jens Peter Hoff-Lund (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2014-09-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Peter Hoff-Lund (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2014-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øverødvej 33, 2840 Holte (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2014-08-31 tilføjes Binavne: INNOARCH ApS, ELEMENTA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er er at drive virksomhed med handel, service og investering og hermed forbundet virksomhed. Primært indenfor informationsteknologi og innovation. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-09-08)
Den 2014-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-31 tilføjes Navne: HOFF-LUND ApS (offentliggjort 2014-09-06)
Den 2014-08-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-31 tilføjes Stiftere: Jens Peter Hoff-Lund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-31 tilføjes Vedtægter: 2014-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-09-06)
Den 2014-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)