Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Fæstevej 9, 2820 Gentofte (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Direktion: Claus Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-04 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Kontaktoplysninger: claus@dotsassociates.com (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Legale ejere: Claus Jensen (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET PEOPLE & BUSINESS ApS (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Reelle ejere: Claus Jensen (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Stiftere: Claus Jensen (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2017-10-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dots Associates P/S. (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: claus@dotsassociates.com (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Legale ejere: Claus Jensen (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: Lars Refslund (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-30 fjernes Legale ejere: Claus Jensen (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-31 tilføjes Reelle ejere: Claus Jensen (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2018-12-31 fjernes Reelle ejere: Lars Refslund (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-30 fjernes Reelle ejere: Claus Jensen (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-31 fjernes Direktion: Lars Refslund (direktør) (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fæstevej 9, 2820 Gentofte (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2017-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Fæstevej 9, 2820 Gentofte (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 tilføjes Direktion: Lars Refslund (direktør) (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2017-04-05 tilføjes Legale ejere: Claus Jensen, Lars Refslund (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2017-04-04 fjernes Legale ejere: Claus Jensen (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 tilføjes Reelle ejere: Claus Jensen, Lars Refslund (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-23 tilføjes Legale ejere: Claus Jensen (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2014-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fæstevej 9, 2820 Gentofte (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2014-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 3, 2200 København N (offentliggjort 2014-09-12)
Den 2014-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 3, 2200 København N (offentliggjort 2014-09-12)
Den 2014-09-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i selskabet People & Business P/S, samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2014-09-12 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET PEOPLE & BUSINESS ApS (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2014-09-11 fjernes Navne: PEOPLE & BUSINESS ApS (offentliggjort 2014-09-12)
Den 2014-09-04 tilføjes Navne: PEOPLE & BUSINESS ApS (offentliggjort 2014-09-12)
Den 2014-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2014-09-12 tilføjes Vedtægter: 2014-09-12 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2014-09-04 tilføjes Direktion: Claus Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2014-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2014-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-04 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2014-09-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2014-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2014-09-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2014-09-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2014-09-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2014-09-04 tilføjes Stiftere: Claus Jensen (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2014-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2014-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-05)