Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Vedtægter | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Kapital | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | xbrl | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Revisor | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hjemmeside | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-29 tilføjes Binavne: Channable ApS (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-27 tilføjes Vedtægter: 2024-08-27 (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-06-07 tilføjes Bestyrelse: Rob van Nuenen (formand) (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-07 fjernes Bestyrelse: Michael Drljevic Jørgensen (formand) (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-07 tilføjes Legale ejere: ProductImpulse B.V. (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-07 fjernes Legale ejere: W2M Group ApS, IDMA HOLDING ApS, POW INVEST ApS, Michael Drljevic Jørgensen (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 190.278,00 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-05-31 tilføjes Legale ejere: W2M Group ApS, IDMA HOLDING ApS, POW INVEST ApS, Michael Drljevic Jørgensen (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-05-30 fjernes Legale ejere: IDMA HOLDING ApS, POW INVEST ApS, W2M Group ApS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-05-31 tilføjes Vedtægter: 2024-05-31 (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-04-26 tilføjes Vedtægter: 2024-04-26 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2023-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredens Torv 8, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 26, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-11 tilføjes Kontaktoplysninger: info@wakeupdata.com (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-07 tilføjes Bestyrelse: Michael Drljevic Jørgensen (formand) (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2022-12-07 fjernes Bestyrelse: Martin Lybæk Sieg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-06 fjernes Bestyrelse: Allan Bisgaard Jørgensen (formand) (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 164.033,00 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2022-12-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2022-12-07 tilføjes Vedtægter: 2022-12-07 (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2022-12-07 fjernes Legale ejere: Steffen Langgård Jørgensen Holding ApS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-07 fjernes Reelle ejere: Dennis Cassøe, Thomas Jensen, Kim Vorre Jørgensen, Allan Bisgaard Jørgensen, Martin Lybæk Sieg (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-28 tilføjes Vedtægter: 2022-06-28 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-14 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-07-01 tilføjes Direktion: Ieva Lauridsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-07-01 fjernes Direktion: Dennis Cassøe (direktør) (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-06-30 tilføjes Legale ejere: W2M Group ApS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2021-06-30 fjernes Legale ejere: Wakeupdata Holding ApS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 tilføjes Reelle ejere: Kim Vorre Jørgensen, Allan Bisgaard Jørgensen, Martin Lybæk Sieg (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2021-06-29 fjernes Reelle ejere: Kim Vorre Jørgensen, Allan Bisgaard Jørgensen, Martin Lybæk Sieg (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 129.500,00 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2021-05-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2021-05-10 tilføjes Legale ejere: Steffen Langgård Jørgensen Holding ApS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2021-05-10 tilføjes Reelle ejere: Dennis Cassøe, Thomas Jensen (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2021-05-09 fjernes Reelle ejere: Dennis Cassøe, Thomas Jensen (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-05-10 tilføjes Vedtægter: 2021-05-10 (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2021-05-10 fjernes Bestyrelse: Kasper Enggaard Krog (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 123.025,00 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-02-01 tilføjes Legale ejere: Wakeupdata Holding ApS, IDMA HOLDING ApS, POW INVEST ApS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-02-01 fjernes Legale ejere: CLRHS Holding A/S (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-01 tilføjes Reelle ejere: Dennis Cassøe, Thomas Jensen, Kim Vorre Jørgensen, Allan Bisgaard Jørgensen, Martin Lybæk Sieg (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-02-01 tilføjes Vedtægter: 2021-02-01 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-01-31 fjernes Legale ejere: IDMA HOLDING ApS, Wakeupdata Holding ApS, POW INVEST ApS (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-01-31 fjernes Reelle ejere: Dennis Cassøe, Kim Vorre Jørgensen, Allan Bisgaard Jørgensen, Martin Lybæk Sieg (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-11-26 tilføjes Bestyrelse: Kasper Enggaard Krog (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2020-11-26 fjernes Bestyrelse: Claus Methmann Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-11-25 fjernes Bestyrelse: Dennis Cassøe (formand) (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-01 tilføjes Direktion: Dennis Cassøe (direktør) (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2020-09-30 fjernes Direktion: Juan Jose Keena (direktør) (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-06-08 tilføjes Vedtægter: 2020-06-08 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-01-09 tilføjes Vedtægter: 2020-01-09 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2019-12-03 tilføjes Bestyrelse: Dennis Cassøe (formand) (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2019-12-02 fjernes Bestyrelse: Dennis Cassøe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-12-03 tilføjes Direktion: Juan Jose Keena (direktør) (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2019-12-03 fjernes Direktion: Dennis Cassøe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-12-03 tilføjes Vedtægter: 2019-12-03 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-11-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 26, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 46, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-01-02 tilføjes Hjemmeside: www.wakeupdata.com (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2018-12-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-11 tilføjes Vedtægter: 2018-12-11 (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2018-12-11 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-08-13 tilføjes Vedtægter: 2018-08-13 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-22 tilføjes Bestyrelse: Allan Bisgaard Jørgensen (formand) (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2018-05-22 fjernes Bestyrelse: Torben Oxlund Munkholm (formand) (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-05-21 fjernes Bestyrelse: Allan Bisgaard Jørgensen (næstformand) (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 90.682,00 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2017-11-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2017-11-29 tilføjes Legale ejere: POW INVEST ApS, CLRHS Holding A/S (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2017-11-17 tilføjes Legale ejere: Wakeupdata Holding ApS (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2017-11-17 fjernes Legale ejere: WEB2MEDIA ApS (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2017-11-29 tilføjes Vedtægter: 2017-11-29 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2017-11-17 tilføjes Reelle ejere: Kim Vorre Jørgensen, Allan Bisgaard Jørgensen, Martin Lybæk Sieg (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2017-11-16 fjernes Reelle ejere: Kim Vorre Jørgensen, Allan Bisgaard Jørgensen, Martin Lybæk Sieg (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-11-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 46, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 46, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-24 tilføjes Bestyrelse: Allan Bisgaard Jørgensen (næstformand) (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2016-02-23 fjernes Bestyrelse: Martin Lybæk Sieg (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-02-24 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2016-02-24 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 46, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-12-12)
Den 2014-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-12-12)
Den 2014-08-29 tilføjes Bestyrelse: Martin Lybæk Sieg (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-29 tilføjes Direktion: Dennis Cassøe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve IT-udviklings- og konsulentvirksomhed samt anden efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-29 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2014-09-22)
Den 2014-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2014-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-29 tilføjes Legale ejere: WEB2MEDIA ApS, IDMA HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2014-08-29 tilføjes Navne: WAKEUPDATA ApS (offentliggjort 2014-09-05)
Den 2014-08-29 tilføjes Reelle ejere: Kim Vorre Jørgensen, Allan Bisgaard Jørgensen, Martin Lybæk Sieg, Dennis Cassøe (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2014-08-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2014-08-29 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2014-08-29 tilføjes Stiftere: WEB2MEDIA ApS, IDMA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og en direktør i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-29 tilføjes Vedtægter: 2014-08-29 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2014-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-09-05)
Den 2014-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)