Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2014-08-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Rossen Ejendomme ApS. (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2020-01-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tatela ApS. (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2023-03-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2019-03-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2019-03-11 tilføjes Vedtægter: 2019-03-11 (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2019-03-11 fjernes Revisor: VENDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2019-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-30 tilføjes Revisor: VENDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2016-03-30 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-30)
Den 2014-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredstedvej 21, 6040 Egtved (offentliggjort 2014-09-04)
Den 2014-08-26 tilføjes Direktion: Kirsten Winther Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskab samt investering i øvrigt efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-09-04)
Den 2014-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-26 tilføjes Legale ejere: Kirsten Winther Petersen (offentliggjort 2017-11-05)
Den 2014-08-26 tilføjes Navne: P-MILJØ HOLDING ApS (offentliggjort 2014-09-04)
Den 2014-08-26 tilføjes Reelle ejere: Kirsten Winther Petersen (offentliggjort 2017-11-05)
Den 2014-08-26 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-26 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2014-08-26 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-30)
Den 2014-08-26 tilføjes Stiftere: Kirsten Winther Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-26 tilføjes Vedtægter: 2014-08-26 (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2014-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-09-04)
Den 2014-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)