Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | Navne | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvej 46, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvej 46, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2014-09-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Eikonice ApS. (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2023-04-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-04-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-08-20)
Den 2017-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-08-20)
Den 2017-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-20)
Den 2017-08-20 fjernes Direktion: Leif Tomasson (direktør) (offentliggjort 2017-08-20)
Den 2017-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvej 46, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2017-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Høyrups Alle 18, 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-06-10)
Den 2017-06-10 tilføjes Direktion: Leif Tomasson (direktør) (offentliggjort 2017-08-20)
Den 2017-06-10 fjernes Direktion: Martin Ahler Kjems Grundtvig (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-06-10 tilføjes Navne: Selskabet af 10. juni 2017 ApS (offentliggjort 2017-06-10)
Den 2017-06-09 fjernes Navne: GRUNDTVIG HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-10)
Den 2017-06-10 tilføjes Vedtægter: 2017-06-10 (offentliggjort 2017-06-10)
Den 2017-06-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-29 tilføjes Legale ejere: Leif Tomasson (offentliggjort 2017-06-10)
Den 2016-12-29 tilføjes Reelle ejere: Leif Tomasson (offentliggjort 2017-06-10)
Den 2015-08-21 tilføjes Vedtægter: 2015-08-21 (offentliggjort 2017-06-10)
Den 2014-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høyrups Alle 18, 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-06-10)
Den 2014-09-02 tilføjes Direktion: Martin Ahler Kjems Grundtvig (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2014-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-02 tilføjes Navne: GRUNDTVIG HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-10)
Den 2014-09-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-02 tilføjes Stiftere: Martin Ahler Kjems Grundtvig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-08-20)
Den 2014-09-02 tilføjes Vedtægter: 2014-09-02 (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2014-09-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-09-04)
Den 2014-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-20)