Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hjemmeside | Dekret | ||||
Navne | Vedtægter | xbrl | Revisor | ||||
Hovedbranche | Bestyrelse | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | Legale ejere | ||||
Formål | Tegningsregel | Revision fravalgt | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 55, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Erhvervsvej 17, 2600 Glostrup (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 fjernes Kontaktoplysninger: info@istilfest.dk (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-12 fjernes Hjemmeside: www.istilfest.dk (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-16 Statstidende Dekret
Den 2024-01-31 tilføjes Navne: ITF 2024 ApS (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-01-30 fjernes Navne: IS TIL FEST ApS (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-01-31 tilføjes Vedtægter: 2024-01-31 (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-01-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-04 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2022-08-04 fjernes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2022-02-08 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af konsumis (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-02-07 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-20 tilføjes Vedtægter: 2020-11-20 (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2020-11-20 fjernes Bestyrelse: Kevin Mørkvig Bjerring (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-05 tilføjes Reelle ejere: Kevin Mørkvig Bjerring (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-10-04 fjernes Reelle ejere: Kevin Mørkvig Bjerring (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-07-01 tilføjes Bestyrelse: Kristian Bjerre-Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-06-30 fjernes Bestyrelse: Henrik Christian Løwenheim Kjærsvold-Niclasen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-04 tilføjes Bestyrelse: Keld Kruse (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erhvervsvej 17, 2600 Glostrup (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2019-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Dortheavej 65, 2400 København NV (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-01 tilføjes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2019-02-01 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-27 tilføjes Bestyrelse: Claus Winberg (formand) (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2018-11-27 fjernes Bestyrelse: Keld Kruse (formand) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Bestyrelse: Keld Kruse (formand) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2017-12-31 tilføjes Direktion: Kevin Mørkvig Bjerring (adm. dir.) (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2017-12-31 fjernes Direktion: Kasper Emmerich Dam (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-12-30 fjernes Direktion: Kevin Mørkvig Bjerring (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-30 tilføjes Vedtægter: 2016-06-30 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-05-23 tilføjes Legale ejere: FG 2024 ApS (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2016-05-23 fjernes Legale ejere: KBC2013 ApS, TEND ApS (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2016-05-23 tilføjes Reelle ejere: Kevin Mørkvig Bjerring (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med salg og produktion af isterninger og virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-20 tilføjes Hjemmeside: www.istilfest.dk (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2016-01-20 tilføjes Kontaktoplysninger: info@istilfest.dk (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2016-01-19 fjernes Kontaktoplysninger: kd@istilfest.dk (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-20 tilføjes Vedtægter: 2016-01-20 (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-01-20 fjernes Bestyrelse: Kasper Emmerich Dam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-01-11 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2016-01-10 fjernes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2016-01-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2016-01-06 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2016-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-06-30 (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-01-01 (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2015-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-10 tilføjes Legale ejere: KBC2013 ApS, TEND ApS (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dortheavej 65, 2400 København NV (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2014-09-03 tilføjes Bestyrelse: Kasper Emmerich Dam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-03 tilføjes Direktion: Kevin Mørkvig Bjerring (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med salg og produktion af isterninger til B2B og B2C samt tillægsydelser forbundet hermed. (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2014-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-03 tilføjes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2014-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-03 tilføjes Kontaktoplysninger: kd@istilfest.dk (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2014-09-03 tilføjes Navne: IS TIL FEST ApS (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2014-09-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2014-09-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2014-09-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2014-09-03 tilføjes Stiftere: TEND ApS, KBC2013 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Tend ApS og KBC holding af 2013 ApS på lige vilkår. (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2014-09-03 tilføjes Vedtægter: 2014-09-03 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2014-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-09-03)
Den 2014-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)