Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kong Christians Alle 6, 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Bestyrelse: Ole Wagner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Direktion: Ole Wagner (direktør) (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-04-30 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-07 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET NØRREBROGADE 24 ApS (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Legale ejere: V&W INVEST A/S, Christina Mandal (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Navne: NØRREBROGADE 24 K/S (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Reelle ejere: Jutta Wagner, Christina Mandal, Vibeke Suhr Voss (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-09 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2023-10-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Christians Alle 6, 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2023-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kong Christians Alle 6, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-08 fjernes Bestyrelse: Søren Voss (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-02 tilføjes Bestyrelse: Søren Voss (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-07-14 tilføjes Reelle ejere: Vibeke Suhr Voss (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2023-07-14 fjernes Reelle ejere: Torben Voss, Torben Voss (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-03-20 fjernes Bestyrelse: Torben Voss (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2022-10-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-23 fjernes Legale ejere: CMA Aarhus Holding ApS (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-02 tilføjes Reelle ejere: Torben Voss (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2021-06-01 fjernes Reelle ejere: Torben Voss (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2020-10-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-29 tilføjes Legale ejere: CMA Aarhus Holding ApS (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2017-09-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Christians Alle 6, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2016-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Mølleå 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2015-06-15 tilføjes Bestyrelse: Torben Voss (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2015-06-14 fjernes Bestyrelse: Torben Voss (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-15 tilføjes Legale ejere: Christina Mandal (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2014-12-15 tilføjes Reelle ejere: Christina Mandal (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2014-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølleå 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2014-08-07 tilføjes Bestyrelse: Torben Voss (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-07 tilføjes Direktion: Ole Wagner (direktør) (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2014-08-07 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at gennemføre byggeprojektet Nørrebrogade 24, 8000 Aarhus C, der består af opførelse af 24 ejerboliger med henblik på salg som ejerlejligheder. (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2014-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-04-30 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2014-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-07 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2014-08-07 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2014-08-07 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET NØRREBROGADE 24 ApS (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2014-08-07 tilføjes Legale ejere: V&W INVEST A/S (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2014-08-07 tilføjes Navne: NØRREBROGADE 24 K/S (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2014-08-07 tilføjes Reelle ejere: Torben Voss, Torben Voss, Jutta Wagner (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2014-08-07 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2014-08-07 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2014-08-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2014-08-07 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2014-08-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af bestyrelsesformanden eller direktøren hver for sig eller af de 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2014-08-07 tilføjes Vedtægter: 2014-08-07 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2014-08-07 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2014-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-09)