Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Kapital | ||||
Legale ejere | Vedtægter | Revisor | Hvidhvask | ||||
Bibranche | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 28, 2., 1250 København K (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 28, 2., 1250 København K (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2017-03-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET GAMMEL KONGEVEJ 143 ApS. (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-08-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MMJD ApS. (offentliggjort 2017-08-16)
Den 2017-10-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Algade 30-32 ApS. (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2020-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Centerholmen ApS. (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2020-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Over Bølgen ApS. (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2020-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Algade 14-18 ApS. (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-08-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Rådhusholmen ApS. (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Centerholmen ApS. (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Over Bølgen ApS. (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rådhusholmen ApS. (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2024-02-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 28, 2., 1250 København K (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2023-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 125, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 67.552,00 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-26 tilføjes Legale ejere: Better Holding 2012 A/S, MARC MØLLER HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-25 fjernes Legale ejere: Better Holding 2012 A/S, MARC MØLLER HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-26 tilføjes Vedtægter: 2023-06-26 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 57.207,00 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-03-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-03-29 tilføjes Vedtægter: 2023-03-29 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-01-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-05 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-09-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-04-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 53.760,00 (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2020-12-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2020-12-29 tilføjes Vedtægter: 2020-12-29 (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2020-03-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2016-04-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2016-04-15 tilføjes Vedtægter: 2016-04-15 (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2016-04-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2016-04-11 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 125, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2015-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 12, 2. bagh., 1253 København K (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-08-20 tilføjes Kontaktoplysninger: marc@mmproperties.dk (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-08-19 fjernes Kontaktoplysninger: marc_m_45@hotmail.com (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 12, 2. bagh., 1253 København K (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2014-09-01 tilføjes Bestyrelse: Christian Kirk Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-01 tilføjes Direktion: Marc Søgaard Møller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for udlejning af ejendomme og andre hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2014-09-04)
Den 2014-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.050,00 (offentliggjort 2016-04-17)
Den 2014-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: marc_m_45@hotmail.com (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2014-09-01 tilføjes Legale ejere: Better Holding 2012 A/S, MARC MØLLER HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2014-09-01 tilføjes Navne: MM PROPERTIES ApS (offentliggjort 2014-09-03)
Den 2014-09-01 tilføjes Reelle ejere: Christian Kirk Rasmussen, Jesper Søgaard, Marc Søgaard Møller (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2014-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-09-01 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2014-09-01 tilføjes Stiftere: MARC MØLLER HOLDING ApS, Better Holding 2012 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren sammen med et medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 tilføjes Vedtægter: 2014-09-01 (offentliggjort 2016-04-17)
Den 2014-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-09-03)
Den 2014-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)