Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Binavne | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Direktion | Kapital | ||||
Navne | Reelle ejere | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-21 tilføjes Legale ejere: K.I. Larsen Advokat Holding ApS (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-20 fjernes Legale ejere: K.I. LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-08-31 tilføjes Binavne: SSI Advokater ApS, Advokatfirmaet Stæhr Schütze Ingemann ApS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-30 fjernes Binavne: ai-law.dk ApS, Advokatfirmaet Ingemann ApS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-31 tilføjes Hjemmeside: www.ssiadvokater.dk (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-31 tilføjes Kontaktoplysninger: kil@ssiadvokater.dk (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gersonsvej 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Jernbanevej 44, 1., 3400 Hillerød (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-25 tilføjes Direktion: Martin Henrik Stæhr (direktør) (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-25 tilføjes Legale ejere: K.I. LARSEN HOLDING ApS, MST Advokatanpartsselskab, Emil Anton Schütze (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-08-24 fjernes Legale ejere: K.I. LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-25 tilføjes Navne: STÆHR SCHÜTZE INGEMANN ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-24 fjernes Navne: KASPER INGEMANN LARSEN ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-25 tilføjes Reelle ejere: Martin Henrik Stæhr, Kasper Ingemann Larsen (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-25 tilføjes Vedtægter: 2018-08-25 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-18 tilføjes Binavne: ai-law.dk ApS, Advokatfirmaet Ingemann ApS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2015-06-18 tilføjes Vedtægter: 2015-06-18 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-10-01 tilføjes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2014-10-07)
Den 2014-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-10-07)
Den 2014-09-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-10-07)
Den 2014-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Jernbanevej 44, 1., 3400 Hillerød (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2014-09-03 tilføjes Direktion: Kasper Ingemann Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-09-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-03 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-03 tilføjes Legale ejere: K.I. LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2014-09-03 tilføjes Navne: KASPER INGEMANN LARSEN ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2014-09-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-09-03 tilføjes Revisor: Torben Brun Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-03 tilføjes Stiftere: K.I. LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2014-09-03 tilføjes Vedtægter: 2014-09-03 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2014-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-09-03)
Den 2014-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)