Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | Formål | ||||
Hovedbranche | Bibranche | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjergegade 18, 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjergegade 18, 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2022-07-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-03 tilføjes Vedtægter: 2022-06-03 (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurations virksomhed. (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-12 tilføjes Vedtægter: 2021-04-12 (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-12-31 fjernes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-12-31 fjernes Hovedbranche: Slagter- og viktualieforretninger (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjergegade 18, 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2019-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Stjernegade 24, 3000 Helsingør (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stjernegade 24, 3000 Helsingør (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2018-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Stjernegade 24, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-24 tilføjes Direktion: Bülent Aytaç (direktør) (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-04-24 fjernes Direktion: Halil Filikci (direktør) (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2015-10-19 tilføjes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2015-10-16 tilføjes Direktion: Halil Filikci (direktør) (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2015-10-16 fjernes Direktion: Bülent Aytaç (direktør) (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stjernegade 24, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2015-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Stengade 27, 3000 Helsingør (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-20 tilføjes Direktion: Bülent Aytaç (direktør) (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-03-20 fjernes Direktion: Yalmaz Mehmed Osman (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-20 tilføjes Hovedbranche: Slagter- og viktualieforretninger (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2015-03-19 fjernes Hovedbranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2014-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stengade 27, 3000 Helsingør (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2014-08-31 tilføjes Direktion: Yalmaz Mehmed Osman (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk, industri, service, finansiering, investering, import og eksport. (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2014-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-31 tilføjes Hovedbranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2014-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-31 tilføjes Legale ejere: Bülent Aytaç (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2014-08-31 tilføjes Navne: VANESSA 2014 ApS (offentliggjort 2014-09-03)
Den 2014-08-31 tilføjes Reelle ejere: Bülent Aytaç (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2014-08-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-31 tilføjes Stiftere: Bülent Aytaç (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-31 tilføjes Vedtægter: 2014-08-31 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2014-08-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-09-03)
Den 2014-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)