Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2018-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorshøjvej 26, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-31 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-11-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-11-28 fjernes Navne: VOICEBUTLER IVS (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-11-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-11-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-11-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-11-28 fjernes Stiftere: Paul Christian Flynn, Nino Magazinovic, Mirza Abdic', Adnan Koro (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-11-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2016-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2016-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-11-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2016-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-08-15 fjernes Direktion: Paul Christian Flynn (direktion) (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2014-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorshøjvej 26, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2014-07-31 tilføjes Direktion: Paul Christian Flynn (direktion) (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2014-07-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling af applikationer med informationer om turistattrationer og anden beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2014-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2014-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-31 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2014-07-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2014-07-31 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2014-07-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2014-07-31 tilføjes Navne: VOICEBUTLER IVS (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2014-07-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2014-07-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2014-07-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2014-07-31 tilføjes Stiftere: Paul Christian Flynn, Nino Magazinovic, Mirza Abdic', Adnan Koro (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2014-07-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af direktionen. (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2014-07-31 tilføjes Vedtægter: 2014-07-31 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2014-07-31 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2014-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-15)