Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Vedtægter | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hærvejen 163, 7323 Give (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Hærvejen 163, 7323 Give (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-06-04 tilføjes Binavne: SUSTAINTELLIGENCE ApS (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-05-31 tilføjes Vedtægter: 2018-05-31 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hærvejen 163, 7323 Give (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2016-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Hærvejen 163, 7323 Give (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2016-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-31 fjernes Revisor: Hallerup og Co. I/S (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hærvejen 163, 7323 Give (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2014-08-28 tilføjes Binavne: TINGBAKKE ApS, HÆRVEJSKONSULENTERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-28 tilføjes Direktion: Steffen Kjær Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er 1) at drive landbrugsmæssig drift herunder forpagtning og eje af jord og anden hermed efter ledelsens skøn beslægtet samt 2) at yde konsulentbistand af forsknings- eller udviklingsmæssig karakter og anden hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-28 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder (offentliggjort 2014-09-16)
Den 2014-08-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-28 tilføjes Legale ejere: SKJ HOLDING AF 2006 ApS, Pia Glipmann Nehmzow (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2014-08-28 tilføjes Navne: HÆRVEJSBÆR ApS (offentliggjort 2014-09-02)
Den 2014-08-28 tilføjes Reelle ejere: Steffen Kjær Johansen, Pia Glipmann Nehmzow (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2014-08-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2014-08-28 tilføjes Revisor: Hallerup og Co. I/S (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2014-08-28 tilføjes Stiftere: SKJ HOLDING AF 2006 ApS, Pia Glipmann Nehmzow (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-28 tilføjes Vedtægter: 2014-08-28 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2014-08-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-09-02)
Den 2014-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)